CASADO RUBIO GONZALO
Informe ejecutivo de CASADO RUBIO GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASADO RUBIO GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINERIAS METALICAS P.R EUROPEAS 2011 SL | Administrador Unico | 06/07/2011 | |
LLANOS DE LA HUERTA 2008 SL | Administrador Unico | 22/10/2009 |
VINCULACIONES DE CASADO RUBIO GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO RUBIO GONZALO
Administrador Unico
- Casado Rubio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H J 15699, I/A 6 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-23
Administrador Unico
- Casado Rubio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 79, S 8, H J 11862, I/A 5 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-23
Administrador Unico
- Casado Rubio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 9, S 8, H J 9932, I/A 6 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-23
Administrador Unico
- Casado Rubio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 196, S 8, H J 18689, I/A 1 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-23
Empresa: ESTUDIO PREVENCION DE ACCIDENTES SL
Administrador Unico
- Casado Rubio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 251 , F 2, S 8, H J 9110, I/A 3 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-23
Empresa: LLANOS DE LA HUERTA 2008 SL
Administrador Unico
- Casado Rubio Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 459 , F 55, S 8, H J 17615, I/A 1 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-23
Información de CASADO RUBIO GONZALO
Mostramos los datos de CASADO RUBIO GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO RUBIO GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos