CASADO PAGES JOSEP
Informe ejecutivo de CASADO PAGES JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASADO PAGES JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSEP CASADO ASSESSORS IMMOBILIARIS SL | Socio Unico | 07/09/2018 | |
JOSEP CASADO ASSESSORS IMMOBILIARIS SL | Administrador Unico | 07/09/2018 | |
CASADO ASSEGURANCES GENERALS SL | Socio Unico | 05/03/2015 | |
CASADO ASSEGURANCES GENERALS SL | Administrador Unico | 05/03/2015 | |
GABINET D'ASSESSORIA CAMBRILS SL | Administrador Unico | 30/03/2010 | |
GABINET D'ASSESSORIA CAMBRILS SL | Socio Unico | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE CASADO PAGES JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO PAGES JOSEP
Administrador Unico
- Casado Pages Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3099 , F 1, S 8, H T 53380, I/A 1 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-43
Socio Único
- Casado Pages Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3099 , F 1, S 8, H T 53380, I/A 1 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-179-43
Empresa: CASADO ASSEGURANCES GENERALS SL
Administrador Unico
- Casado Pages Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 138, S 8, H T 47980, I/A 1 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-43
Empresa: CASADO ASSEGURANCES GENERALS SL
Socio Único
- Casado Pages Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2865 , F 138, S 8, H T 47980, I/A 1 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-43
Empresa: IMMOSERVEIS PLATGES DEL SUD SL
Administrador Solidario
- Casado Pages Josep
- Mestres Gispert Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1847 , F 83, S 8, H T 26081, I/A 3 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-43
Empresa: GABINET D'ASSESSORIA CAMBRILS SL
Socio Único
- Casado Pages Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 4, S 8, H T 20072, I/A 4 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-43
Empresa: GABINET D'ASSESSORIA CAMBRILS SL
Administrador Unico
- Casado Pages Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 4, S 8, H T 20072, I/A 3 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-43
Empresa: GABINET D'ASSESSORIA CAMBRILS SL
Administrador Solidario
- Casado Pages Josep
- Mestres Gispert Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 4, S 8, H T 20072, I/A 3 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-43
Información de CASADO PAGES JOSEP
Mostramos los datos de CASADO PAGES JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO PAGES JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos