CASADO MATEOS JESUS
Informe ejecutivo de CASADO MATEOS JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASADO MATEOS JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIBERCAFE ARENA TORRENT SL | Administrador Unico | 22/03/2022 | |
SOLUCIONES ENERGETICAS HIPERION SL | Administrador Unico | 04/08/2021 | |
GREGAL TELECOMUNICACIONES SL | Socio Unico | 27/12/2018 | |
GREGAL TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 27/12/2018 |
VINCULACIONES DE CASADO MATEOS JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO MATEOS JESUS
Empresa: CIBERCAFE ARENA TORRENT SL
Administrador Unico
- Casado Mateos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10754, L 8034, F 203, S 8, H V 190510, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-46
Empresa: CIBERCAFE ARENA TORRENT SL
Administrador Solidario
- Casado Mateos Jesus
- Romero Garcia Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10754, L 8034, F 203, S 8, H V 190510, I/A 2 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-46
Empresa: SOLUCIONES ENERGETICAS HIPERION SL
Administrador Unico
- Casado Mateos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11032, L 8310, F 189, S 8, H V 199803, I/A 1 (04/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-153-46
Empresa: CIBERCAFE ARENA TORRENT SL
Administrador Solidario
- Casado Mateos Jesus
- Romero Garcia Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10754, L 8034, F 201, S 8, H V 190510, I/A 1 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-235-46
Empresa: GREGAL TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Unico
- Casado Mateos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10594, L 7875, F 197, S 8, H V 185248, I/A 1 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-46
Empresa: GREGAL TELECOMUNICACIONES SL
Socio Único
- Casado Mateos Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10594, L 7875, F 197, S 8, H V 185248, I/A 1 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-46
Información de CASADO MATEOS JESUS
Mostramos los datos de CASADO MATEOS JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO MATEOS JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos