CASADO MARTINEZ IVAN
Informe ejecutivo de CASADO MARTINEZ IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASADO MARTINEZ IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASMARIV HOLDING SL | Administrador Unico | 19/08/2024 | |
CASMARIV HOLDING SL | Socio Unico | 19/08/2024 | |
INVESTCAR CAPITAL SL | Socio Unico | 21/05/2021 | |
INVESTCAR CAPITAL SL | Administrador Unico | 21/05/2021 | |
GASPENOR SL | Socio Unico | 26/11/2020 | |
GASPENOR SL | Administrador Unico | 26/11/2020 | |
UNIDAD DE SUMINISTRO TREMAÑES SL | Administrador Mancomunado | 08/08/2019 | |
ASTOIL INVESTING SL | Administrador Unico | 22/05/2019 | |
INNOGAS 2016 SL | Administrador Solidario | 14/07/2016 |
VINCULACIONES DE CASADO MARTINEZ IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO MARTINEZ IVAN
Empresa: CASMARIV HOLDING SL
Administrador Unico
- Casado Martinez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62909, I/A 1 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-33
Empresa: CASMARIV HOLDING SL
Socio Único
- Casado Martinez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AS 62909, I/A 1 (19/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-33
Empresa: WEAREOUTSOURCING SLL
Administrador Solidario
- Casado Martinez Ivan
- Menendez Mora Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291 , F 17, S 8, H AS 52613, I/A 2 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-33
Empresa: INVESTCAR CAPITAL SL
Administrador Unico
- Casado Martinez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447 , F 101, S 8, H AS 57664, I/A 1 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-33
Empresa: INVESTCAR CAPITAL SL
Socio Único
- Casado Martinez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4447 , F 101, S 8, H AS 57664, I/A 1 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-33
Empresa: GASPENOR SL
Administrador Unico
- Casado Martinez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4418 , F 184, S 8, H AS 57077, I/A 1 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-33
Empresa: GASPENOR SL
Socio Único
- Casado Martinez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4418 , F 184, S 8, H AS 57077, I/A 1 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-33
Empresa: UNIDAD DE SUMINISTRO TREMAÑES SL
Administrador Mancomunado
- Casado Martinez Ivan
- Querejeta Luccioni David Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4362 , F 197, S 8, H AS 55462, I/A 1 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-33
Empresa: ASTOIL INVESTING SL
Administrador Unico
- Casado Martinez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4352 , F 135, S 8, H AS 55215, I/A 1 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-33
Empresa: WEAREOUTSOURCING SLL
Administrador Solidario
- Casado Martinez Ivan
- Menendez Mora Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4291 , F 15, S 8, H AS 52613, I/A 1 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-33
VER MAS ACTOS
Información de CASADO MARTINEZ IVAN
Mostramos los datos de CASADO MARTINEZ IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO MARTINEZ IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos