CASADO MARTIN MARIA JESUS
Informe ejecutivo de CASADO MARTIN MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASADO MARTIN MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTONIO PEREZ CASADO SL | Apoderado Solidario | 31/08/2018 | |
PEREZ CASADO INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 19/09/2014 |
VINCULACIONES DE CASADO MARTIN MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO MARTIN MARIA JESUS
Empresa: ANTONIO PEREZ CASADO SL
Apoderado Solidario
- Antonio Dominguez Chacon
- Casado Martin Maria Jesus
- Perez Lescure Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38019 , F 155, S 8, H M 676964, I/A 2 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Empresa: PEREZ CASADO INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Casado Martin Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15054 , F 218, S 8, H M 251249, I/A 10 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Empresa: PEREZ CASADO INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Casado Martin Maria Jesus
- Perez Casado Antonio
- Perez Casado Vicente
Consejero
- Casado Martin Maria Jesus
- Perez Casado Antonio
- Perez Casado Vicente
Presidente
- Casado Martin Maria Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15054 , F 217, S 8, H M 251249, I/A 8 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Empresa: PEREZ CASADO INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Casado Martin Maria Jesus
- Perez Casado Antonio
- Perez Casado Vicente
Consejero
- Casado Martin Maria Jesus
- Perez Casado Antonio
- Perez Casado Vicente
Presidente
- Casado Martin Maria Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15054 , F 215, S 8, H M 251249, I/A 7 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Empresa: PEREZ CASADO INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Casado Martin Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15054 , F 215, S 8, H M 251249, I/A 7 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Información de CASADO MARTIN MARIA JESUS
Mostramos los datos de CASADO MARTIN MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO MARTIN MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos