CASADO GARCIA MIREN ITZIAR
Informe ejecutivo de CASADO GARCIA MIREN ITZIAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASADO GARCIA MIREN ITZIAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRANCISCO CASADO SA | Administrador Unico | 23/01/2012 | |
FRANCISCO CASADO VINOS Y LICORES SL | Administrador Unico | 07/05/2011 |
VINCULACIONES DE CASADO GARCIA MIREN ITZIAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO GARCIA MIREN ITZIAR
Empresa: FRANCISCO CASADO SA
Administrador Unico
- Casado Garcia Miren Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 61, S 8, H SS 4388, I/A 13 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-20
Empresa: FRANCISCO CASADO SA
Administrador Unico
- Casado Garcia Miren Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 61, S 8, H SS 4388, I/A 11 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Empresa: FRANCISCO CASADO SA
Administrador Unico
- Casado Garcia Miren Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 61, S 8, H SS 4388, I/A 10 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-20
Empresa: FRANCISCO CASADO SA
Administrador Solidario
- Casado Garcia Miren Itziar
- Garcia Espinal Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 61, S 8, H SS 4388, I/A 10 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-20
Empresa: FRANCISCO CASADO SA
Administrador Solidario
- Casado Garcia Miren Itziar
- Garcia Espinal Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1223 , F 61, S 8, H SS 4388, I/A 8 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-20
Empresa: FRANCISCO CASADO VINOS Y LICORES SL
Administrador Unico
- Casado Garcia Miren Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 59, S 8, H SS 28905, I/A 3 (07/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-20
Empresa: FRANCISCO CASADO VINOS Y LICORES SL
Administrador Solidario
- Casado Garcia Miren Itziar
- Casado Zamorano Francisco
- Garcia Espinal Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 59, S 8, H SS 28905, I/A 3 (07/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-20
Información de CASADO GARCIA MIREN ITZIAR
Mostramos los datos de CASADO GARCIA MIREN ITZIAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO GARCIA MIREN ITZIAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos