CASADO GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de CASADO GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASADO GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARRIED SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 03/09/2012 |
VINCULACIONES DE CASADO GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO GARCIA ANTONIO
Empresa: KIRTAS SL
Administrador Unico
- Casado Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859, L 2770, F 49, S 8, H MA 78735, I/A 6 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-29
Empresa: PROMOCIONES EQUIVALENTES 300 SL
Administrador Unico
- Casado Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13955 , F 128, S 8, H M 228648, I/A 6 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Empresa: MARRIED SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Casado Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30165 , F 87, S 8, H M 542961, I/A 1 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-28
Empresa: EXCAVACIONES Y ARIDOS GOSANCA SL
Administrador Mancomunado
- Casado Garcia Antonio
- Gomez Hernandez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11515 , F 48, S 8, H M 180787, I/A 4 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28
Información de CASADO GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de CASADO GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos