CASADO CANO MANUEL
Informe ejecutivo de CASADO CANO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASADO CANO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOLECASA INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 27/06/2023 | |
DREAM NETWORK SL | Socio Unico | 30/04/2021 | |
ILITUR HOMES SL | Administrador Solidario | 10/04/2019 | |
LA PERLA MALLORQUINA TURISTICO SANITARIA SL | Administrador Unico | 19/02/2019 | |
MIYOLIJIPI SL | Administrador Unico | 01/08/2018 | |
INVERSIONES MANUEL CASADO SL | Administrador Unico | 17/02/2011 | |
FAMILIA CASADO JIMENA SL | Administrador Unico | 17/02/2011 |
VINCULACIONES DE CASADO CANO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADO CANO MANUEL
Empresa: TOLECASA INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Casado Cano Manuel
- Diaz Muñoz Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6348, L 5256, F 129, S 8, H MA174781, I/A 2 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-29
Empresa: DREAM NETWORK SL
Administrador Unico
- Casado Cano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 173, S 8, H M 741037, I/A 5 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
Empresa: DREAM NETWORK SL
Administrador Unico
- Casado Cano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 171, S 8, H M 741037, I/A 1 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-28
Empresa: DREAM NETWORK SL
Socio Único
- Casado Cano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41837 , F 171, S 8, H M 741037, I/A 1 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-28
Empresa: ILITUR HOMES SL
Administrador Solidario
- Casado Cano Manuel
- Perez-labarta De Pablo Salvador Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5767, L 4674, F 23, S 8, H MA147092, I/A 2 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-29
Administrador Unico
- Casado Cano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 75, S 8, H MA119027, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-29
Administrador Solidario
- Casado Cano Manuel
- Rodriguez Fernandez Damian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 75, S 8, H MA119027, I/A 3 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-29
Empresa: MIYOLIJIPI SL
Administrador Unico
- Casado Cano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5754, L 4661, F 170, S 8, H MA146445, I/A 1 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-29
Administrador Solidario
- Casado Cano Manuel
- Muñoz Sanchez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 74, S 8, H MA119027, I/A 1 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-29
Empresa: FAMILIA CASADO JIMENA SL
Administrador Unico
- Casado Cano Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4850, L 3758, F 222, S 8, H MA108166, I/A 1 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-29
VER MAS ACTOS
Información de CASADO CANO MANUEL
Mostramos los datos de CASADO CANO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADO CANO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos