CASADEMONT PORTELL JOAN
Informe ejecutivo de CASADEMONT PORTELL JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASADEMONT PORTELL JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTORELL GESTIO DEL SOL EMPRESA MUNICIPAL SL | Consejero | 10/10/2019 | 14/01/2022 |
MARTORELL GESTIO DEL SOL EMPRESA MUNICIPAL SL | Consejero | 22/09/2015 | 10/10/2019 |
VINCULACIONES DE CASADEMONT PORTELL JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASADEMONT PORTELL JOAN
Consejero
- Casademont Portell Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39326 , F 125, S 8, H B 345921, I/A 22 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39326 , F 124, S 8, H B 345921, I/A 20 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39326 , F 124, S 8, H B 345921, I/A 20 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39326 , F 122, S 8, H B 345921, I/A 14 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-08
Información de CASADEMONT PORTELL JOAN
Mostramos los datos de CASADEMONT PORTELL JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASADEMONT PORTELL JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos