CARVAJAL MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de CARVAJAL MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARVAJAL MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVORE INVERSIONES SL | Apoderado | 07/08/2019 |
VINCULACIONES DE CARVAJAL MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARVAJAL MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: AVORE INVERSIONES SL
Apoderado
- Carvajal Martin Maria De Los Angeles
- Freire Jimenez Enrique
- Freire Jimenez Ines
- Freire Jimenez Lucia
- INVER SEIXAL INDUSTRIAL SL
- Jimenez Anton Maria Del Carmen
- Roman De La Sen Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36282 , F 179, S 8, H M 571711, I/A 17 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Apoderado Solidario
- Carvajal Martin Maria De Los Angeles
- Martinez Alvarez Beatriz
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32366 , F 208, S 8, H M 126879, I/A 77 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-28
Empresa: DOLE FOOD ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Carvajal Martin Maria De Los Angeles
- Martinez Alvarez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32366 , F 201, S 8, H M 126879, I/A 66 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
Empresa: DOLE FOOD ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Carbonell Garcia Jose
- Carvajal Martin Maria De Los Angeles
- Carvajal Martin Maria De Los Angeles
- Colomer Gomez Francisco
- Colomer Gomez Francisco
- De Gea Mateo Pedro
- De Gea Mateo Pedro
- Del Rio Lameyer Rodolfo
- Del Rio Lameyer Rodolfo
- Frances Clemente Raquel
- Galan Rodriguez Maria Jose
- Galan Rodriguez Maria Jose
- Gonzalez Fernandez Ana
- Herrero Conca Bernardo
- Isabel Redondo Maria Soledad
- Joga Acedos Jose Ignacio
- Martinez Alvarez Beatriz
- Mata Diaz Julio Jose
- Montals Sabate Felix
- Montals Sabate Felix
- Pascual Del Rio Maria
- Rey Rubio Enrique
- Rives Carre Maria Isabel
- Sanchez Granado Paz
- Sanchez Montalban Jose
- Serlavos Terrats Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23539 , F 86, S 8, H M 126879, I/A 63 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Empresa: DOLE FOOD ESPAÑA SA
Apoderado
- Carvajal Martin Maria De Los Angeles
- Frances Clemente Raquel
- Pascual Del Rio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23539 , F 84, S 8, H M 126879, I/A 55 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28
Empresa: DOLE FOOD ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23539 , F 79, S 8, H M 126879, I/A 47 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28
Empresa: DOLE FOOD ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23539 , F 79, S 8, H M 126879, I/A 47 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28
Información de CARVAJAL MARTIN MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de CARVAJAL MARTIN MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARVAJAL MARTIN MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos