CARVAJAL GRAZIANI MARIA ZAIDA
Informe ejecutivo de CARVAJAL GRAZIANI MARIA ZAIDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARVAJAL GRAZIANI MARIA ZAIDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAIDA & ALDO RESTAURACION SL | Administrador Unico | 26/12/2016 | |
GRAZIANI RESTAURACION SL | Socio Unico | 10/02/2015 | |
GRAZIANI RESTAURACION SL | Administrador Unico | 10/02/2015 | |
PORTOFINO CANARIAS SL | Administrador Unico | 03/03/2010 |
VINCULACIONES DE CARVAJAL GRAZIANI MARIA ZAIDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARVAJAL GRAZIANI MARIA ZAIDA
Empresa: ZAIDA & ALDO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Carvajal Graziani Maria Zaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2153 , F 128, S 8, H GC 52038, I/A 1 (26/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-35
Empresa: GRAZIANI RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Carvajal Graziani Maria Zaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 90, S 8, H GC 49228, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-35
Empresa: GRAZIANI RESTAURACION SL
Socio Único
- Carvajal Graziani Maria Zaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2104 , F 90, S 8, H GC 49228, I/A 1 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-35
Empresa: PORTOFINO CANARIAS SL
Administrador Unico
- Carvajal Graziani Maria Zaida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 68, S 8, H GC 35891, I/A 2 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-35
Empresa: PORTOFINO CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Carvajal Graziani Maria Zaida
- Marrero Castellano Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1782 , F 68, S 8, H GC 35891, I/A 2 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-35
Información de CARVAJAL GRAZIANI MARIA ZAIDA
Mostramos los datos de CARVAJAL GRAZIANI MARIA ZAIDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARVAJAL GRAZIANI MARIA ZAIDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos