CARVAJAL CABALLERO RAQUEL
Informe ejecutivo de CARVAJAL CABALLERO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CARVAJAL CABALLERO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPOL SL | Secretario No Consejero | 03/05/2019 | 11/01/2022 |
ADVANCED ELECTROLYTE TECHNOLOGIES (EUROPE) SL | Secretario | 04/06/2012 | 10/09/2015 |
ADVANCED ELECTROLYTE TECHNOLOGIES (EUROPE) SL | Liquidador | 10/09/2015 | 10/09/2015 |
UBE CHEMICAL EUROPE SA | Secretario | 26/07/2011 | 16/07/2014 |
UBE ENGINEERING PLASTICS SA | Secretario | 26/07/2011 | 10/07/2014 |
UBE CORPORATION EUROPE SA | Secretario | 26/07/2011 | 09/07/2014 |
VINCULACIONES DE CARVAJAL CABALLERO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARVAJAL CABALLERO RAQUEL
Empresa: REPOL SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Carvajal Caballero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1848, L 1408, F 152, S 8, H CS 5122, I/A 46 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-12
Empresa: REPOL SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Carvajal Caballero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630, L 197, F 128, S 8, H CS 5122, I/A 32 (03/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-12
Liquidador
- Carvajal Caballero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 206, S 8, H CS 34300, I/A 5 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-12
Presidente
Secretario
- Carvajal Caballero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1618, L 1180, F 206, S 8, H CS 34300, I/A 5 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-12
Empresa: UBE CHEMICAL EUROPE SA
Secretario
- Carvajal Caballero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 771, L 338, F 128, S 8, H CS 9309, I/A 72 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-12
Empresa: UBE ENGINEERING PLASTICS SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Carvajal Caballero Raquel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232, L 795, F 204, S 8, H CS 18378, I/A 39 (10/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-12
Empresa: UBE CORPORATION EUROPE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Carvajal Caballero Raquel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1315, L 878, F 141, S 8, H CS 8428, I/A 59 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-12
Presidente
Secretario
- Carvajal Caballero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593, L 1155, F 149, S 8, H CS 34300, I/A 4 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-76-12
Presidente
Secretario
- Carvajal Caballero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1593, L 1155, F 148, S 8, H CS 34300, I/A 2 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-12
Empresa: UBE ENGINEERING PLASTICS SA
Letrado Asesor
Secretario
- Carvajal Caballero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1232, L 795, F 203, S 8, H CS 18378, I/A 32 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-12
VER MAS ACTOS
Información de CARVAJAL CABALLERO RAQUEL
Mostramos los datos de CARVAJAL CABALLERO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARVAJAL CABALLERO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos