CARRUANA MARTINEZ ANA
Informe ejecutivo de CARRUANA MARTINEZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARRUANA MARTINEZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIANA CARUN SL | Socio Unico | 23/01/2015 | |
GIANA CARUN SL | Apoderado | 05/05/2011 | |
GIANA CARUN SL | Apoderado | 03/03/2010 |
VINCULACIONES DE CARRUANA MARTINEZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRUANA MARTINEZ ANA
Empresa: GIANA CARUN SL
Socio Único
- Carruana Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 114, S 8, H CA 40045, I/A 6 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-11
Empresa: GIANA CARUN SL
Apoderado
- Carruana Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 114, S 8, H CA 40045, I/A 5 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-11
Empresa: GIANA CARUN SL
Administrador Unico
- Carruana Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 114, S 8, H CA 40045, I/A 4 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-11
Empresa: GIANA CARUN SL
Administrador Unico
- Carruana Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 114, S 8, H CA 40045, I/A 3 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-11
Empresa: GIANA CARUN SL
Apoderado
- Carruana Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1968 , F 113, S 8, H CA 40045, I/A 2 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-11
Información de CARRUANA MARTINEZ ANA
Mostramos los datos de CARRUANA MARTINEZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRUANA MARTINEZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos