CARRO LOPEZ PEDRO JESUS
Informe ejecutivo de CARRO LOPEZ PEDRO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARRO LOPEZ PEDRO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COGENERACION MARTIARTU SL | Apoderado | 24/06/2013 | 14/08/2018 |
COGENERACION MARTIARTU SL | Consejero | 30/11/2011 | 07/02/2017 |
IBERESE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/04/2009 | 06/11/2012 |
COGENERACION MARTIARTU SL | Consejero | 20/01/2011 | 30/11/2011 |
OLEXTRA SA | Consejero | 04/07/2011 | |
IBERESE SA | Apoderado Solidario | 15/05/2009 |
VINCULACIONES DE CARRO LOPEZ PEDRO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRO LOPEZ PEDRO JESUS
Empresa: COGENERACION MARTIARTU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 175, S 8, H BI 22476, I/A 13 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-165-48
Empresa: COGENERACION MARTIARTU SL
Consejero
- Aranda Gomez Ismael
- Ayerra Gurpegui Jose- Ignacio
- Carro Lopez Pedro Jesus
- Erburu Huarte Miguel Javier
- Fernandez Merino Victoriano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 173, S 8, H BI 22476, I/A 10 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-48
Empresa: COGENERACION MARTIARTU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 172, S 8, H BI 22476, I/A 9 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-48
Empresa: COGENERACION MARTIARTU AIE
Consejero
- Aranda Gomez Ismael
- Ayerra Gurpegui Jose- Ignacio
- Carro Lopez Pedro Jesus
- Erburu Huarte Miguel Javier
- Fernandez Merino Victoriano
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 162, S 8, H BI 22476, I/A 8 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-48
Empresa: COGENERACION MARTIARTU AIE
Consejero
- Aranda Gomez Ismael
- Ayerra Gurpegui Jose- Ignacio
- Carro Lopez Pedro Jesus
- Erburu Huarte Miguel Javier
- Fernandez Merino Victor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 162, S 8, H BI 22476, I/A 8 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-48
Empresa: OLEXTRA SA
Consejero
- Carro Lopez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5111 , F 39, S 8, H SE 68782, I/A 25 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-137-41
Empresa: COGENERACION MARTIARTU AIE
Consejero
- Aranda Gomez Ismael
- Ayerra Gurpegui Jose- Ignacio
- Carro Lopez Pedro Jesus
- Erburu Huarte Miguel Javier
- Fernandez Merino Victor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3630 , F 162, S 8, H BI 22476, I/A 7 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-48
Empresa: IBERESE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Carro Lopez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4633 , F 181, S 8, H BI 3446,A , I/ 49 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-48
Empresa: IBERESE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carro Lopez Pedro Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4633 , F 178, S 8, H BI 3446,A , I/ 46 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-48
Información de CARRO LOPEZ PEDRO JESUS
Mostramos los datos de CARRO LOPEZ PEDRO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRO LOPEZ PEDRO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos