CARRIZOSA LOPEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de CARRIZOSA LOPEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARRIZOSA LOPEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOS TUMBAS SL | Administrador Unico | 31/01/2024 | |
HA VUELTO LA PELICULA AIE | Administrador Solidario | 08/05/2023 | |
PLAYTIME - SABADO AIE | Administrador Solidario | 03/06/2021 | |
BARCELONA NIT DE FILMS AIE | REPR.143 RRM | 20/10/2020 | |
LA PESCADERIA POSTPRODUCCION SL | Administrador Solidario | 07/01/2019 | |
LO HACEMOS Y YA VEMOS AIE | Administrador Solidario | 05/04/2016 | |
CACARE SANGUIS SL | Apoderado Solidario | 10/07/2015 | |
SABADO PELICULAS SL | Administrador Unico | 01/02/2012 |
VINCULACIONES DE CARRIZOSA LOPEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRIZOSA LOPEZ ANTONIO
Empresa: PELICULAS DEL MAÑANA AIE
Administrador Solidario
Representante
- Carrizosa Lopez Antonio
- Lopez Del Rey Carlos
- Perez Rastrilla Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45355 , F 65, S 8, H M 797863, I/A 2 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-28
Empresa: DOS TUMBAS SL
Administrador Unico
- Carrizosa Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49115 , F 135, S 8, H B 608254, I/A 1 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-08
Empresa: PELICULAS DEL MAÑANA AIE
Administrador Solidario
Representante
- Carrizosa Lopez Antonio
- Lopez Del Rey Carlos
- Perez Rastrilla Araceli
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45355 , F 63, S 8, H M 797863, I/A 1 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-28
Empresa: HA VUELTO LA PELICULA AIE
Administrador Solidario
- Carrizosa Lopez Antonio
- PLAYTIME MOVIES SL
- SABADO PELICULAS SL
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46591 , F 135, S 8, H B 524844, I/A 2 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-08
Empresa: HA VUELTO LA PELICULA AIE
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Carrizosa Lopez Antonio
- Granada Escudero Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46591 , F 135, S 8, H B 524844, I/A 2 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-08
Empresa: PLAYTIME - SABADO AIE
Administrador Solidario
- Aranda Velasco Alberto
- Carrizosa Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47852 , F 52, S 8, H B 564287, I/A 1 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
Empresa: LOCO POR TI LA PELICULA AIE
Administrador Solidario
- Aranda Velasco Alberto
- Carrizosa Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46610 , F 65, S 8, H B 525352, I/A 3 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Empresa: MAPA DE CANCIONES AIE
Administrador Solidario
- Aranda Velasco Alberto
- Carrizosa Lopez Antonio
- Eiras Dominguez Ana
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46611 , F 96, S 8, H B 525395, I/A 3 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-08
Empresa: BARCELONA NIT DE FILMS AIE
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Aranda Velasco Alberto
- Carrizosa Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44953 , F 206, S 8, H B 472358, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
Empresa: BARCELONA NIT DE FILMS AIE
Administrador Solidario
- Aranda Velasco Alberto
- Carrizosa Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44953 , F 206, S 8, H B 472358, I/A 3 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08
VER MAS ACTOS
Información de CARRIZOSA LOPEZ ANTONIO
Mostramos los datos de CARRIZOSA LOPEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRIZOSA LOPEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos