CARRIZO NAVARRO GERMAN ANTONIO
Informe ejecutivo de CARRIZO NAVARRO GERMAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRIZO NAVARRO GERMAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAIPI CONTINUA SL | Administrador Unico | 27/12/2023 | |
PETITE CUENCA SL | Administrador Unico | 17/10/2022 | |
PETRONA MOLA SL | Administrador Unico | 06/11/2019 |
VINCULACIONES DE CARRIZO NAVARRO GERMAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRIZO NAVARRO GERMAN ANTONIO
Empresa: TANDEM GASTRONOMICO SL
Administrador Solidario
- Carrizo Navarro German Antonio
- Lourenco Prado Carolina Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10071, L 7353, F 82, S 8, H V 169024, I/A 2 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-46
Empresa: PLATOS CREATIVOS SL
Administrador Unico
- Carrizo Navarro German Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11486, L 8764, F 111, S 8, H V 215057, I/A 1 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-46
Empresa: PETITE CUENCA SL
Administrador Unico
- Carrizo Navarro German Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11246, L 8524, F 39, S 8, H V 206823, I/A 1 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-46
Empresa: GASTROPOSTRES STUDIO SL
Administrador Mancomunado
- Ascanio Ferrer Julia Emilia
- Carrizo Navarro German Antonio
- Lourenco Prado Carolina Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10318, L 7599, F 223, S 8, H V 177432, I/A 2 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-46
Empresa: PETRONA MOLA SL
Administrador Unico
- Carrizo Navarro German Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10744, L 8024, F 8, S 8, H V 190128, I/A 1 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-218-46
Empresa: GASTROPOSTRES STUDIO SL
Administrador Mancomunado
- Ascanio Ferrer Julia Emilia
- Carrizo Navarro German Antonio
- Lourenco Prado Carolina Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10318, L 7599, F 219, S 8, H V 177432, I/A 1 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-46
Empresa: TANDEM GASTRONOMICO SL
Administrador Solidario
- Carrizo Navarro German Antonio
- Lourenco Prado Carolina Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10071, L 7353, F 82, S 8, H V 169024, I/A 1 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-46
Información de CARRIZO NAVARRO GERMAN ANTONIO
Mostramos los datos de CARRIZO NAVARRO GERMAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRIZO NAVARRO GERMAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos