CARRION PEREZ SUSANA
Informe ejecutivo de CARRION PEREZ SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRION PEREZ SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HELLONEXT ESPAÑA SL | Apoderado | 19/10/2023 | 23/02/2024 |
PETROTEC EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA PETROLIFERA (ESPAÑA) SA | Apoderado Solidario | 09/01/2017 | 06/02/2024 |
VINCULACIONES DE CARRION PEREZ SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRION PEREZ SUSANA
Empresa: HELLONEXT ESPAÑA SL
Apoderado
- Carrion Perez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45120 , F 157, S 8, H M 794003, I/A 7 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Apoderado Solidario
- Carrion Perez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 41, S 8, H M 150770, I/A 34 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-28
Empresa: HELLONEXT ESPAÑA SL
Apoderado
- Carrion Perez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45120 , F 155, S 8, H M 794003, I/A 4 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Apoderado Solidario
- Carrion Perez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24397 , F 16, S 8, H M 150770, I/A 28 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Información de CARRION PEREZ SUSANA
Mostramos los datos de CARRION PEREZ SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRION PEREZ SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos