CARRION NAVARRO LEON FERNANDO
Informe ejecutivo de CARRION NAVARRO LEON FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARRION NAVARRO LEON FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEITES CARRION SA | Administrador Mancomunado | 20/03/2024 | |
NIETO CARRION SL | Administrador Mancomunado | 26/02/2024 | |
NIETO CARRION SL | Apoderado | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE CARRION NAVARRO LEON FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRION NAVARRO LEON FERNANDO
Empresa: ACEITES CARRION SA
Apoderado
- Carrion Navarro Leon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 73, S 8, H TO 7021, I/A 12 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-45
Empresa: ACEITES CARRION SA
Administrador Mancomunado
- Carrion Navarro Leon Fernando
- Nieto Moreno Eusebia Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 72, S 8, H TO 7021, I/A 11 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-45
Empresa: NIETO CARRION SL
Administrador Mancomunado
- Carrion Navarro Leon Fernando
- Nieto Moreno Eusebia Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27184 , F 146, S 8, H M 197764, I/A 15 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: ACEITES CARRION SA
Apoderado
- Carrion Navarro Leon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 112, S 8, H TO 7021, I/A 8 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-45
Empresa: ACEITES CARRION SA
Administrador Solidario
- Carrion Navarro Leon Fernando
- Nieto Moreno Eusebia Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 112, S 8, H TO 7021, I/A 7 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-45
Empresa: NIETO CARRION SL
Apoderado
- Carrion Navarro Leon Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12430 , F 179, S 8, H M 197764, I/A 12 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-28
Empresa: NIETO CARRION SL
Administrador Solidario
- Carrion Navarro Leon Fernando
- Nieto Moreno Eusebia Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12430 , F 179, S 8, H M 197764, I/A 11 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Información de CARRION NAVARRO LEON FERNANDO
Mostramos los datos de CARRION NAVARRO LEON FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRION NAVARRO LEON FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos