CARRILLO SANCHEZ PEDRO
Informe ejecutivo de CARRILLO SANCHEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRILLO SANCHEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIRUGIA ORAL CARRILLO SL | Administrador Unico | 05/02/2019 |
VINCULACIONES DE CARRILLO SANCHEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO SANCHEZ PEDRO
Empresa: CIRUGIA ORAL CARRILLO SL
Administrador Unico
- Carrillo Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38712 , F 1, S 8, H M 688298, I/A 1 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Empresa: TRANSPORTES CARRILLO BELTRAN SL
Administrador Mancomunado
- Carrillo Beltran Juan Jose
- Carrillo Beltran Maira
- Carrillo Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478, L 303, F 120, S 8, H HU 6516, I/A 10 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-22
Liquidador
- Carrillo Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38959 , F 174, S 8, H B 333327, I/A 2 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08
Administrador Unico
- Carrillo Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38959 , F 174, S 8, H B 333327, I/A 2 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-08
Empresa: TRANSPORTES CARRILLO BELTRAN SLL
Administrador Mancomunado
- Carrillo Beltran Juan Jose
- Carrillo Beltran Maira
- Carrillo Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478, L 303, F 117, S 8, H HU 6516, I/A 9 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-22
Empresa: TRANSPORTES CARRILLO BELTRAN SLL
Administrador Unico
- Carrillo Sanchez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478, L 303, F 117, S 8, H HU 6516, I/A 9 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-22
Información de CARRILLO SANCHEZ PEDRO
Mostramos los datos de CARRILLO SANCHEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO SANCHEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos