CARRILLO SABORIDO AGUSTIN
Informe ejecutivo de CARRILLO SABORIDO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRILLO SABORIDO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALUARTE DESARROLLO DE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | Socio Unico | 16/03/2020 | |
BALUARTE DESARROLLO DE CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL | Administrador Unico | 16/03/2020 | |
DESARROLLO SOCIAL DE CEE MANANTIAL SL | Administrador Unico | 03/06/2019 |
VINCULACIONES DE CARRILLO SABORIDO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO SABORIDO AGUSTIN
Administrador Unico
- Carrillo Saborido Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6805 , F 70, S 8, H SE124030, I/A 2 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-41
Administrador Unico
- Carrillo Saborido Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6847 , F 152, S 8, H SE125310, I/A 1 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-41
Socio Único
- Carrillo Saborido Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6847 , F 152, S 8, H SE125310, I/A 1 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-41
Administrador Unico
- Carrillo Saborido Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6805 , F 70, S 8, H SE124030, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-41
Socio Único
- Carrillo Saborido Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6805 , F 70, S 8, H SE124030, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-41
Administrador Unico
- Carrillo Saborido Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6727 , F 8, S 8, H SE122123, I/A 1 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-41
Socio Único
- Carrillo Saborido Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6727 , F 8, S 8, H SE122123, I/A 1 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-41
Información de CARRILLO SABORIDO AGUSTIN
Mostramos los datos de CARRILLO SABORIDO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO SABORIDO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos