CARRILLO RODRIGUEZ ESTHER
Informe ejecutivo de CARRILLO RODRIGUEZ ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRILLO RODRIGUEZ ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LORETO INVERSIONES SGIIC SA | Apoderado | 13/02/2018 | |
LORETO INVERSIONES SGIIC SA | Apoderado | 09/02/2018 |
VINCULACIONES DE CARRILLO RODRIGUEZ ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO RODRIGUEZ ESTHER
Empresa: LORETO INVERSIONES SGIIC SA
Apoderado
- Aramburu Sagarzazu Jon
- Carrillo Rodriguez Esther
- Gonzalez-palacios Fernandez Ana
- Quiñones Lozano Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37133 , F 86, S 8, H M 662779, I/A 3 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Empresa: LORETO INVERSIONES SGIIC SA
Apoderado
- Aramburu Sagarzazu Jon
- Carrillo Rodriguez Esther
- Gonzalez-palacios Fernandez Ana
- Mora Trigo Juan Francisco
- Quiñones Lozano Faustino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37133 , F 84, S 8, H M 662779, I/A 2 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Empresa: FONDLORETO PENSIONES FP
Miem.Com.Ctr
- Aramburu Sagarzazu Jon
- Carrillo Rodriguez Esther
- Garcia Pacheco Nieves
- Gonzalez-palacios Fernandez Ana
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21566 , F 165, S 8, H M 214996, I/A 21 (01/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Empresa: FONDLORETO PENSIONES FP
Miem.Com.Ctr
- Aramburu Sagarzazu Jon
- Carrillo Rodriguez Esther
- Garcia Pacheco Nieves
- Gonzalez-palacios Fernandez Ana
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21566 , F 164, S 8, H M 214996, I/A 19 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Empresa: FONDLORETO PENSIONES FP
Miem.Com.Ctr
- Carrillo Rodriguez Esther
- Gonzalez-palacios Fernandez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21566 , F 163, S 8, H M 214996, I/A 18 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Información de CARRILLO RODRIGUEZ ESTHER
Mostramos los datos de CARRILLO RODRIGUEZ ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO RODRIGUEZ ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos