CARRILLO OYA CANDELA
Informe ejecutivo de CARRILLO OYA CANDELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRILLO OYA CANDELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLENIMUS SL | Socio Unico | 25/01/2018 | 13/03/2023 |
PLENIMUS SL | Administrador Unico | 10/02/2020 | 13/03/2023 |
PLENIMUS SL | Administrador Unico | 25/01/2018 | 11/10/2018 |
VINCULACIONES DE CARRILLO OYA CANDELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO OYA CANDELA
Empresa: CUNE GRANADA SL
Administrador Unico
- Carrillo Oya Candela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 187, S 8, H GR 50966, I/A 3 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-18
Empresa: CUNE GRANADA SL
Administrador Unico
- Carrillo Oya Candela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 187, S 8, H GR 50966, I/A 2 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-18
Empresa: CUNE GRANADA SL
Administrador Unico
- Carrillo Oya Candela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 187, S 8, H GR 50966, I/A 1 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-18
Empresa: CUNE GRANADA SL
Socio Único
- Carrillo Oya Candela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 187, S 8, H GR 50966, I/A 1 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-18
Información de CARRILLO OYA CANDELA
Mostramos los datos de CARRILLO OYA CANDELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO OYA CANDELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos