CARRILLO MIGUEL MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CARRILLO MIGUEL MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARRILLO MIGUEL MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMAZARA OLIVARIOJA SL | Administrador Unico | 19/03/2018 | |
TARCO TOMAS HURTADO SL | Administrador Unico | 24/12/2013 |
VINCULACIONES DE CARRILLO MIGUEL MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO MIGUEL MARIA TERESA
Empresa: ALMAZARA OLIVARIOJA SL
Administrador Unico
- Carrillo Miguel Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 183, S 8, H LO 11900, I/A 4 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-26
Empresa: ALMAZARA OLIVARIOJA SL
Administrador Solidario
- Carrillo Miguel Maria Teresa
- Hurtado Pinillos Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 183, S 8, H LO 11900, I/A 3 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-26
Empresa: TARCO TOMAS HURTADO SL
Administrador Unico
- Carrillo Miguel Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 379 , F 222, S 8, H LO 2038, I/A 12 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-26
Información de CARRILLO MIGUEL MARIA TERESA
Mostramos los datos de CARRILLO MIGUEL MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO MIGUEL MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos