CARRILLO HUETA ANTONIO
Informe ejecutivo de CARRILLO HUETA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRILLO HUETA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENDOR VISION SL | Socio Unico | 16/12/2021 | |
ENDOR VISION SL | Administrador Unico | 03/10/2017 |
VINCULACIONES DE CARRILLO HUETA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO HUETA ANTONIO
Empresa: ENDOR VISION SL
Socio Único
- Carrillo Hueta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36365 , F 151, S 8, H M 653331, I/A 8 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-28
Empresa: GETAMADRIDVISION SL
Administrador Unico
- Carrillo Hueta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36623 , F 216, S 8, H M 570684, I/A 8 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Empresa: ENDOR VISION SL
Administrador Unico
- Carrillo Hueta Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36365 , F 149, S 8, H M 653331, I/A 2 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Información de CARRILLO HUETA ANTONIO
Mostramos los datos de CARRILLO HUETA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO HUETA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos