CARRILLO FERNANDEZ DIEGO
Informe ejecutivo de CARRILLO FERNANDEZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRILLO FERNANDEZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL ROCAFORT SA | Apoderado Solidario | 21/04/2015 | 15/11/2018 |
COMERCIAL DE INVERSIONES BARCELONA 2011 SL | Administrador Unico | 08/04/2011 | 12/12/2016 |
COMERCIAL ROCAFORT SA | Administrador Unico | 01/03/2013 |
VINCULACIONES DE CARRILLO FERNANDEZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO FERNANDEZ DIEGO
Empresa: COMERCIAL ROCAFORT SA
Apoderado Solidario
- Carrillo Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 193, S 8, H B 62882, I/A 14 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Administrador Unico
- Carrillo Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42485 , F 152, S 8, H B 409897, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Empresa: COMERCIAL ROCAFORT SA
Apoderado Solidario
- Carrillo Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 192, S 8, H B 62882, I/A 12 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Empresa: COMERCIAL ROCAFORT SA
Administrador Unico
- Carrillo Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 192, S 8, H B 62882, I/A 11 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-08
Administrador Unico
- Carrillo Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42485 , F 150, S 8, H B 409897, I/A 1 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Información de CARRILLO FERNANDEZ DIEGO
Mostramos los datos de CARRILLO FERNANDEZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO FERNANDEZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos