CARRILLO ALONSO DAVID
Informe ejecutivo de CARRILLO ALONSO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARRILLO ALONSO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECEA GLOBAL SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 12/02/2024 | |
CARRIHER INVERSIONES PCR SL | Administrador Unico | 27/04/2022 | |
PACARA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 21/10/2020 | |
MONTAJES ELECTRICOS CEA SA | Administrador Unico | 07/03/2012 |
VINCULACIONES DE CARRILLO ALONSO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO ALONSO DAVID
Empresa: MECEA GLOBAL SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Carrillo Alonso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 1, S 8, H M 815024, I/A 1 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS CEA SA
Administrador Unico
- Carrillo Alonso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 183, S 8, H M 58638, I/A 17 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Empresa: CARRIHER INVERSIONES PCR SL
Administrador Unico
- Carrillo Alonso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43465 , F 70, S 8, H M 767670, I/A 1 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-28
Empresa: PACARA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Carrillo Alonso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41034 , F 1, S 8, H M 727676, I/A 1 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-209-28
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS CEA SA
Administrador Unico
- Carrillo Alonso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 183, S 8, H M 58638, I/A 16 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-28
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS CEA SA
Administrador Unico
- Carrillo Alonso David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 183, S 8, H M 58638, I/A 15 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Información de CARRILLO ALONSO DAVID
Mostramos los datos de CARRILLO ALONSO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO ALONSO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos