CARRILLO ACOSTA IGNACIO
Informe ejecutivo de CARRILLO ACOSTA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRILLO ACOSTA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA DE PROTOTIPOS METALICOS SL | Administrador Solidario | 10/01/2012 |
VINCULACIONES DE CARRILLO ACOSTA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILLO ACOSTA IGNACIO
Empresa: SOLMET 2011 SL
Administrador Solidario
- Carrillo Acosta Ignacio
- Riquelme Hortiguela Angeles
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9446, L 6728, F 40, S 8, H V 147701, I/A 2 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-46
Empresa: SOLMET 2011 SL
Administrador Solidario
- Carrillo Acosta Ignacio
- Riquelme Hortiguela Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9446, L 6728, F 38, S 8, H V 147701, I/A 1 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-56-46
Administrador Solidario
- Carrillo Acosta Ignacio
- Riquelme Hortiguela Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9289, L 6571, F 3, S 8, H V 142449, I/A 2 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-46
Información de CARRILLO ACOSTA IGNACIO
Mostramos los datos de CARRILLO ACOSTA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILLO ACOSTA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos