CARRILES GARCIA MARIA ROSA
Informe ejecutivo de CARRILES GARCIA MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRILES GARCIA MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSCH SISTEMAS DE FRENADO SL | Apoderado Mancomunado | 17/06/2011 |
VINCULACIONES DE CARRILES GARCIA MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRILES GARCIA MARIA ROSA
Empresa: NUEVA BRAKING SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1040 , F 122, S 8, H S 23629, I/A 4 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-39
Empresa: NUEVA BRAKING SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Carriles Garcia Maria Rosa
- Carriles Garcia Maria Rosa
- Da Silva Monteiro Antonio Francisco
- Da Silva Monteiro Antonio Francisco
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Hernandez Moreno Jose Maria
- Lopez Sobrino Raul
- Quevedo Oria Sara Isabel
- Rodriguez Terron Maria De Los Angeles
- Rodriguez Terron Maria De Los Angeles
- Seel Ottmar Josef
- Seidel Frank
- Seidel Frank
- Seidel Frank
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguinaco Moreno Jorge
- Carriles Garcia Maria Rosa
- Carriles Garcia Maria Rosa
- Da Silva Monteiro Antonio Francisco
- Da Silva Monteiro Antonio Francisco
- Da Silva Monteiro Antonio Francisco
- Fuentes Serrano Maria Paz
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Hernandez Moreno Jose Maria
- Hernandez Moreno Jose Maria
- Hernandez Moreno Jose Maria
- Samperio Galan Maria Del Mar
- Seidel Frank
- Seidel Frank
- Seidel Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 52, S 8, H M 514262, I/A 33 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Empresa: NUEVA BRAKING SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 45, S 8, H M 514262, I/A 19 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Empresa: NUEVA BRAKING SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado
- Carriles Garcia Maria Rosa
- Da Silva Monteiro Antonio Francisco
- Fuentes Serrano Maria Paz
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Miro Pino Susana
- Seidel Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 45, S 8, H M 514262, I/A 19 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Empresa: NUEVA BRAKING SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Carriles Garcia Maria Rosa
- Quevedo Oria Sara Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 42, S 8, H M 514262, I/A 12 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Empresa: NUEVA BRAKING SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado
- Carriles Garcia Maria Rosa
- Da Silva Monteiro Antonio Francisco
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Rodriguez Terron Maria De Los Angeles
- Seel Ottmar Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 42, S 8, H M 514262, I/A 11 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Empresa: NUEVA BRAKING SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado
- Carriles Garcia Maria Rosa
- Da Silva Monteiro Antonio Francisco
- Fuentes Serrano Maria Paz
- Garcia Casal Anderten Alejandro
- Miro Pino Susana
- Seidel Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 41, S 8, H M 514262, I/A 10 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Empresa: NUEVA BRAKING SYSTEMS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carriles Garcia Maria Rosa
- Da Silva Monteiro Antonio Francisco
- Sanz Tejerina Jorge Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29175 , F 40, S 8, H M 514262, I/A 9 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Empresa: NUEVA BRAKING SYSTEMS SL
Apoderado
- Carriles Garcia Maria Rosa
- Da Silva Monteiro Antonio Francisco
- Fuentes Serrano Maria Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28564 , F 51, S 8, H M 514262, I/A 4 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Empresa: NUEVA BRAKING SYSTEMS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28564 , F 50, S 8, H M 514262, I/A 3 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
VER MAS ACTOS
Información de CARRILES GARCIA MARIA ROSA
Mostramos los datos de CARRILES GARCIA MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRILES GARCIA MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos