CARRIL PONTIGO AGUSTIN
Informe ejecutivo de CARRIL PONTIGO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRIL PONTIGO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSLA SA | Apoderado | 31/10/2023 | |
INDUSLA SA | Consejero | 16/08/2012 | 31/10/2023 |
INDUSLA SA | Consejero Delegado Solidario | 14/03/2018 | 19/06/2018 |
INDUSLA SA | Consejero Delegado Solidario | 13/02/2013 | 14/03/2018 |
INDUSLA SA | Consejero Delegado Solidario | 16/08/2012 | 13/02/2013 |
CONSTRUCCIONES JUVERIA SA | Administrador Solidario | 18/06/2009 |
VINCULACIONES DE CARRIL PONTIGO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRIL PONTIGO AGUSTIN
Empresa: INDUSLA SA
Apoderado
- Carril Pontigo Agustin
- Garcia Alvarez Cristina
- Rivera Diaz Jose Manuel
- Rivera Muñiz German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 104, S 8, H AS 3113, I/A 37 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-33
Empresa: INDUSLA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 102, S 8, H AS 3113, I/A 36 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-33
Empresa: INDUSLA SA
Consejero
- Carril Alvarez Ana Maria
- Carril Alvarez Constantino
- Carril Pontigo Agustin
- Cuesta Garcia Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 74, S 8, H AS 3113, I/A 30 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-33
Empresa: INDUSLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Carril Alvarez Constantino
- Carril Pontigo Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 73, S 8, H AS 3113, I/A 28 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-33
Empresa: INDUSLA SA
Consejero
- Carril Alvarez Ana Maria
- Carril Alvarez Constantino
- Carril Pontigo Agustin
- Cuesta Garcia Angel
- Noriega Iturrino Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 73, S 8, H AS 3113, I/A 26 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-33
Empresa: INDUSLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Carril Alvarez Ana Maria
- Carril Alvarez Constantino
- Carril Pontigo Agustin
- Noriega Iturrino Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 73, S 8, H AS 3113, I/A 26 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-33
Empresa: INDUSLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Carril Alvarez Ana Maria
- Carril Alvarez Constantino
- Carril Pontigo Agustin
- Noriega Iturrino Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 73, S 8, H AS 3113, I/A 26 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-33
Empresa: INDUSLA SA
Consejero
- Carril Alvarez Constantino
- Carril Pontigo Agustin
- Noriega Iturrino Maria Luisa
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 72, S 8, H AS 3113, I/A 21 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-33
Empresa: INDUSLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Carril Alvarez Ana Maria
- Carril Alvarez Constantino
- Carril Pontigo Agustin
- Noriega Iturrino Maria Luisa
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 72, S 8, H AS 3113, I/A 21 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-33
Empresa: INDUSLA SA
Consejero Delegado Solidario
- Carril Alvarez Constantino
- Carril Pontigo Agustin
- Noriega Iturrino Maria Luisa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 72, S 8, H AS 3113, I/A 21 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-33
VER MAS ACTOS
Información de CARRIL PONTIGO AGUSTIN
Mostramos los datos de CARRIL PONTIGO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRIL PONTIGO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos