CARRIEDO TARDAGUILA CARLOS
Informe ejecutivo de CARRIEDO TARDAGUILA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRIEDO TARDAGUILA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERAVAL SGR | Apoderado Solidario | 28/02/2018 | 25/10/2022 |
IBERAVAL SGR | Apoderado Solidario | 25/10/2022 | |
IBERAVAL SGR | Apoderado Mancomunado | 25/10/2022 | |
IBERAVAL SGR | VicSec.Com.E | 19/10/2022 | |
IBERAVAL SGR | Vicesecret. | 30/12/2013 | 18/10/2022 |
IBERAVAL SGR | VicSec.Com.E | 23/11/2005 | 18/10/2022 |
VINCULACIONES DE CARRIEDO TARDAGUILA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRIEDO TARDAGUILA CARLOS
Empresa: IBERAVAL SGR
Apoderado Mancomunado
- Carriedo Tardaguila Carlos
- Carriedo Tardaguila Carlos
- Carriedo Tardaguila Carlos
- Rodriguez Rodriguez Fernando
Apoderado Solidario
- Carriedo Tardaguila Carlos
- Carriedo Tardaguila Carlos
- Rodriguez Rodriguez Fernando
- Rodriguez Rodriguez Fernando
- Rodriguez Rodriguez Fernando
- Rodriguez Rodriguez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 134, S 8, H VA 31949, I/A 21 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-47
Empresa: IBERAVAL SGR
SecrCENoCon
VicSec.Com.E
- Carriedo Tardaguila Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 134, S 8, H VA 31949, I/A 19 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-47
Empresa: IBERAVAL SGR
SecrCENoCon
Secretario
VicSec.Com.E
- Carriedo Tardaguila Carlos
Vicesecret.
- Carriedo Tardaguila Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1588 , F 133, S 8, H VA 31949, I/A 18 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-47
Empresa: IBERAVAL SGR
Apoderado Solidario
- Carriedo Tardaguila Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 698, L 489, F 15, S 8, H BU 5948, I/A 155 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-09
Empresa: IBERAVAL SGR
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
Secretario
Vicesecret.
- Carriedo Tardaguila Carlos
Vicepresidente Comite Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224, L 15, F 197, S 8, H BU 5948, I/A 111 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-09
Empresa: IBERAVAL SGR
VicSec.Com.E
- Carriedo Tardaguila Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 224, L 15, F 161, S 8, H BU 5948, I/A 49 (23/11/2005)
CVE: BORME-A-2013-222-09
Información de CARRIEDO TARDAGUILA CARLOS
Mostramos los datos de CARRIEDO TARDAGUILA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRIEDO TARDAGUILA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos