CARRETON MANRIQUE MARIA ELENA
Informe ejecutivo de CARRETON MANRIQUE MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARRETON MANRIQUE MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
H WILMS REAL ESTATE SL | Secretario No Consejero | 27/08/2014 | |
STANDARD CABLETEAM SPAIN SL | Secretario No Consejero | 27/08/2014 | |
H WILMS REAL ESTATE SL | Apoderado Mancomunado | 27/01/2014 | |
STANDARD CABLETEAM SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2013 |
VINCULACIONES DE CARRETON MANRIQUE MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRETON MANRIQUE MARIA ELENA
Empresa: STANDARD CABLETEAM SPAIN SL
Secretario No Consejero
- Carreton Manrique Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1066 , F 7, S 8, H S 28477, I/A 8 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-39
Empresa: H WILMS REAL ESTATE SL
Secretario No Consejero
- Carreton Manrique Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 223, S 8, H S 28476, I/A 5 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-39
Empresa: STANDARD CABLETEAM SPAIN SL
Secretario No Consejero
- Carreton Manrique Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1066 , F 6, S 8, H S 28477, I/A 4 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-39
Empresa: H WILMS REAL ESTATE SL
Secretario No Consejero
- Carreton Manrique Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 223, S 8, H S 28476, I/A 4 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-39
Empresa: H WILMS REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Diego
- Cano Anton David
- Carreton Manrique Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 222, S 8, H S 28476, I/A 2 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-39
Empresa: STANDARD CABLETEAM SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Diaz Diego
- Cano Anton David
- Carreton Manrique Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1066 , F 5, S 8, H S 28477, I/A 2 (12/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-39
Información de CARRETON MANRIQUE MARIA ELENA
Mostramos los datos de CARRETON MANRIQUE MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRETON MANRIQUE MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos