CARRETERO MAS EMILIO JOSE
Informe ejecutivo de CARRETERO MAS EMILIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRETERO MAS EMILIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS EUROPE SL | Socio Unico | 18/06/2024 | |
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS EUROPE SL | Administrador Unico | 18/06/2024 | |
GIOVANI IDUN SRL | Socio Unico | 26/09/2017 | |
GRANMAR HISPANIA STONE SL | Socio Unico | 30/06/2017 | |
GRANMAR HISPANIA STONE SL | Administrador Unico | 30/06/2017 | |
GIOVANI IDUN SRL | Administrador Unico | 10/11/2014 |
VINCULACIONES DE CARRETERO MAS EMILIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRETERO MAS EMILIO JOSE
Administrador Unico
- Carretero Mas Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219084, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
Socio Único
- Carretero Mas Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219084, I/A 1 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-46
Empresa: PROYECTO COLATERAL SL
Liquidador Unico
- Carretero Mas Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8742, L 6029, F 117, S 8, H V 124013, I/A 4 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: PROYECTO COLATERAL SL
Administrador Solidario
- Carretero Mas Emilio Jose
- Gonzalez Muñoz Sarina Del Carmen
Liquidador Unico
- Carretero Mas Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8742, L 6029, F 117, S 8, H V 124013, I/A 4 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-46
Empresa: GIOVANI IDUN SRL
Socio Único
- Carretero Mas Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10083, L 7365, F 204, S 8, H V 169413, I/A 4 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: GRANMAR HISPANIA STONE SL
Administrador Unico
- Carretero Mas Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10304, L 7585, F 137, S 8, H V 176917, I/A 1 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-46
Empresa: GRANMAR HISPANIA STONE SL
Socio Único
- Carretero Mas Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10304, L 7585, F 137, S 8, H V 176917, I/A 1 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-46
Empresa: GIOVANI IDUN SRL
Administrador Unico
- Carretero Mas Emilio Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5373 , F 65, S 8, H SE 89614, I/A 3 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-41
Empresa: GRUPO CERCADES SL
Administrador Mancomunado
- Carretero Mas Emilio Jose
- EL PORTAL INMOBILIARI SETABENSE SL
- INVERSAGUNT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8535, L 5824, F 21, S 8, H V 116779, I/A 3 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-46
Información de CARRETERO MAS EMILIO JOSE
Mostramos los datos de CARRETERO MAS EMILIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRETERO MAS EMILIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos