CARRETERO BURILLO JESUS
Informe ejecutivo de CARRETERO BURILLO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARRETERO BURILLO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARABURILLOCAR GRUPO SL | Administrador Unico | 04/08/2020 | |
GRUPO TECNICO LABUCAR SL | Socio Unico | 08/02/2017 | |
GRUPO TECNICO LABUCAR SL | Administrador Unico | 08/02/2017 | |
LABUMAR-REHABILITACIONES SL | Socio Unico | 11/07/2012 | |
LABUMAR-REHABILITACIONES SL | Administrador Unico | 11/07/2012 | |
CONSTRUCCIONES CARLABU SL | Socio Unico | 12/01/2011 | |
CONSTRUCCIONES CARLABU SL | Administrador Unico | 12/01/2011 |
VINCULACIONES DE CARRETERO BURILLO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRETERO BURILLO JESUS
Empresa: LARABURILLOCAR GRUPO SL
Administrador Unico
- Carretero Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40779 , F 33, S 8, H M 723445, I/A 1 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: GRUPO TECNICO LABUCAR SL
Administrador Unico
- Carretero Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32801 , F 147, S 8, H M 590442, I/A 2 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Empresa: GRUPO TECNICO LABUCAR SL
Socio Único
- Carretero Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32801 , F 147, S 8, H M 590442, I/A 2 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Empresa: LABUMAR-REHABILITACIONES SL
Administrador Unico
- Carretero Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 100, S 8, H CR 21978, I/A 1 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-13
Empresa: LABUMAR-REHABILITACIONES SL
Socio Único
- Carretero Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 553 , F 100, S 8, H CR 21978, I/A 1 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-13
Empresa: CONSTRUCCIONES CARLABU SL
Administrador Unico
- Carretero Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 63, S 8, H CR 20870, I/A 1 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-13
Empresa: CONSTRUCCIONES CARLABU SL
Socio Único
- Carretero Burillo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 529 , F 63, S 8, H CR 20870, I/A 1 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-13
Información de CARRETERO BURILLO JESUS
Mostramos los datos de CARRETERO BURILLO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRETERO BURILLO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos