CARRERO RAMIREZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de CARRERO RAMIREZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRERO RAMIREZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORALIA EXPERTOS SL | Socio Unico | 29/09/2017 | |
ORALIA EXPERTOS SL | Administrador Unico | 29/09/2017 | |
FORMACION DENTAL IMPLANTSITE SL | Administrador Solidario | 27/07/2017 | |
AGORA DENTAL SL | Administrador Solidario | 17/05/2016 |
VINCULACIONES DE CARRERO RAMIREZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERO RAMIREZ FRANCISCO JOSE
Empresa: ORALIA EXPERTOS SL
Administrador Unico
- Carrero Ramirez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6432 , F 60, S 8, H SE115083, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-41
Empresa: ORALIA EXPERTOS SL
Socio Único
- Carrero Ramirez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6432 , F 60, S 8, H SE115083, I/A 1 (29/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-41
Empresa: FORMACION DENTAL IMPLANTSITE SL
Administrador Solidario
- Carrero Ramirez Francisco Jose
- Segovia Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6408 , F 120, S 8, H SE114557, I/A 1 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-41
Empresa: AGORA DENTAL SL
Administrador Solidario
- Carrero Ramirez Francisco Jose
- Segovia Lopez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6193 , F 71, S 8, H SE109503, I/A 1 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-41
Empresa: ANTROMADENT SL
Administrador Mancomunado
- Carrero Ramirez Francisco Jose
- Martinez Alava Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744 , F 12, S 8, H SE 75302, I/A 5 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-41
Empresa: ANTROMADENT SL
Administrador Mancomunado
- Carrero Ramirez Francisco Jose
- Martinez Alava Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4744 , F 12, S 8, H SE 75302, I/A 4 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-41
Información de CARRERO RAMIREZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de CARRERO RAMIREZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERO RAMIREZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos