CARRERO MINGO JUAN PEDRO
Informe ejecutivo de CARRERO MINGO JUAN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRERO MINGO JUAN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTIPLE BLUE TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 12/01/2018 | 08/10/2018 |
SOCIEDAD DE FOMENTO DE VILLACONEJOS SA | Secretario No Consejero | 14/12/2009 |
VINCULACIONES DE CARRERO MINGO JUAN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERO MINGO JUAN PEDRO
Empresa: MULTIPLE BLUE TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Carrero Mingo Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37041 , F 22, S 8, H M 661625, I/A 2 (08/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-199-28
Empresa: MULTIPLE BLUE TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Carrero Mingo Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37041 , F 21, S 8, H M 661625, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Carrero Mingo Juan Pedro
- Ezquerra Revilla Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20535 , F 209, S 8, H M 363444, I/A 3 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-28
Información de CARRERO MINGO JUAN PEDRO
Mostramos los datos de CARRERO MINGO JUAN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERO MINGO JUAN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos