CARRERO FERNANDEZ BAILLO JAIME
Informe ejecutivo de CARRERO FERNANDEZ BAILLO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRERO FERNANDEZ BAILLO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTOS SECOS ALPINU SL | Administrador Solidario | 30/11/2020 |
VINCULACIONES DE CARRERO FERNANDEZ BAILLO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERO FERNANDEZ BAILLO JAIME
Empresa: FRUTOS SECOS ALPINU SL
Administrador Solidario
- Carrero Fernandez Baillo Jaime
- Carrero Fernandez Baillo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 1, S 8, H CR 31479, I/A 1 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-13
Empresa: COLOR VIVO INTERNET SL
Administrador Solidario
- Carrero Fernandez-baillo David
- Carrero Fernandez Baillo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 101, S 8, H CR 11278, I/A 5 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-13
Empresa: COLOR VIVO INTERNET SL
Administrador Solidario
- Carrero Fernandez-baillo David
- Carrero Fernandez Baillo Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 100, S 8, H CR 11278, I/A 3 (04/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-13
Información de CARRERO FERNANDEZ BAILLO JAIME
Mostramos los datos de CARRERO FERNANDEZ BAILLO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERO FERNANDEZ BAILLO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos