CARRERAS SANCHEZ CARMEN
Informe ejecutivo de CARRERAS SANCHEZ CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRERAS SANCHEZ CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SANCHEZ MONTORO SL | Socio Unico | 12/09/2018 | |
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS SANCHEZ MONTORO SL | Administrador Unico | 04/10/2017 |
VINCULACIONES DE CARRERAS SANCHEZ CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS SANCHEZ CARMEN
Nuevo Socio Único
- Carreras Sanchez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 153, S 8, H A 156892, I/A 2 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-03
Administrador Unico
- Carreras Sanchez Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4066 , F 152, S 8, H A 156892, I/A 1 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-03
Empresa: CARSAN MAQUINARIA SL
Administrador Mancomunado
- Carreras Sanchez Carmen
- Carreras Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 108, S 8, H A 104077, I/A A (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-03
Empresa: CARSAN MAQUINARIA SL
Administrador Mancomunado
- Carreras Sanchez Carmen
- Carreras Sanchez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 108, S 8, H A 104077, I/A 3 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-03
Información de CARRERAS SANCHEZ CARMEN
Mostramos los datos de CARRERAS SANCHEZ CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS SANCHEZ CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos