CARRERAS PETRUS SEBASTIAN
Informe ejecutivo de CARRERAS PETRUS SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRERAS PETRUS SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES CARRERAS SA | Apoderado | 28/06/2023 |
VINCULACIONES DE CARRERAS PETRUS SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS PETRUS SEBASTIAN
Empresa: TALLERES CARRERAS SA
Apoderado
- Carreras Petrus Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 52, S 8, H IM 1187, I/A 12 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-07
Empresa: TALLERES CARRERAS SA
Consejero
- Carreras Mercadal Manuel Bartolome
- Carreras Petrus Sebastian
- Orestes Carreras Petrus
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Carreras Petrus Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 52, S 8, H IM 1187, I/A 11 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-07
Empresa: TALLERES CARRERAS SA
Consejero
- Carreras Mercadal Manuel Bartolome
- Carreras Petrus Orestes
- Carreras Petrus Sebastian
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Carreras Petrus Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 52, S 8, H IM 1187, I/A 10 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-07
Empresa: CAP DE LLEVANT DE MENORCA SL
Consejero
- Carreras Petrus Sebastian
- Sola Petrus Manuel
- Valles Fortuny Agustina
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Carreras Petrus Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9 , F 39, S 8, H IM 396, I/A 3 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-163-07
Empresa: TALLERES CARRERAS SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Carreras Mercadal Manuel Bartolome
- Carreras Petrus Orestes
- Carreras Petrus Sebastian
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Carreras Petrus Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23 , F 148, S 8, H IM 1187, I/A 7 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-07
Información de CARRERAS PETRUS SEBASTIAN
Mostramos los datos de CARRERAS PETRUS SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS PETRUS SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos