CARRERAS PEREIRA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CARRERAS PEREIRA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CARRERAS PEREIRA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRERAS PEREIRA SL | Secretario | 08/04/2019 | |
CARRERAS PEREIRA SL | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2019 | |
CARRERAS PEREIRA SL | Consejero | 08/04/2019 | |
CARRERAS MEDINA SL | Administrador Unico | 20/06/2011 |
VINCULACIONES DE CARRERAS PEREIRA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS PEREIRA JOSE MARIA
Empresa: FUSTE CARRERAS SA
Apoderado
- Carreras Pereira Jose Maria
- Carreras Riera Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33246 , F 146, S 8, H B 45772, I/A 44 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-08
Empresa: FUSTE CARRERAS SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Carreras Pereira Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33246 , F 146, S 8, H B 45772, I/A 43 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-08
Empresa: FUSTE CARRERAS SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Carreras Pereira Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33246 , F 145, S 8, H B 45772, I/A 40 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Empresa: GESTSERVE MAN SL
Administrador Solidario
- Carreras Pereira Ignacio
- Carreras Pereira Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42121 , F 166, S 8, H B 400696, I/A 2 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-08
Empresa: CARRERAS PEREIRA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carreras Pereira Jose Maria
Consejero
- Carreras Pereira Ignacio
- Carreras Pereira Jose Maria
- Carreras Pereira Leonor
Presidente
Secretario
- Carreras Pereira Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23066 , F 64, S 8, H B 46877, I/A 8 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Empresa: CARRERAS PEREIRA SL
Administrador Unico
- Carreras Pereira Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23066 , F 64, S 8, H B 46877, I/A 8 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-08
Empresa: SERAUXTEX IBERICA 2006 SL
Liquidador
- Carreras Pereira Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39123 , F 114, S 8, H B 338789, I/A 6 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-08
Empresa: SERAUXTEX IBERICA 2006 SL
Administrador Unico
Liquidador
- Carreras Pereira Jose Maria
REPR.143 RRM
- Carreras Pereira Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39123 , F 114, S 8, H B 338789, I/A 6 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-08
Empresa: SERAUXTEX IBERICA 2006 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Carreras Pereira Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39123 , F 114, S 8, H B 338789, I/A 5 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-08
Empresa: SERAUXTEX IBERICA 2006 SL
Administrador Unico
Apoderado
REPR.143 RRM
- Carreras Pereira Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39123 , F 114, S 8, H B 338789, I/A 5 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-08
VER MAS ACTOS
Información de CARRERAS PEREIRA JOSE MARIA
Mostramos los datos de CARRERAS PEREIRA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS PEREIRA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos