CARRERAS PEÑA CARLOS
Informe ejecutivo de CARRERAS PEÑA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRERAS PEÑA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENPLUS PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 18/03/2016 | |
AGENPLUS PROMOCIONES SL | Apoderado Solidario | 15/06/2015 | |
METALURGIA GERMANS CARRERAS SL | Administrador Unico | 12/12/2012 |
VINCULACIONES DE CARRERAS PEÑA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS PEÑA CARLOS
Empresa: AGENPLUS PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Carreras Peña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44762 , F 103, S 8, H B 465708, I/A 4 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-59-08
Empresa: AGENPLUS PROMOCIONES SL
Apoderado Solidario
- Carreras Peña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44762 , F 103, S 8, H B 465708, I/A 2 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-08
Empresa: METAL-CAR OXICORTE Y PLASMA SL
Administrador Unico
- Carreras Peña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44475 , F 220, S 8, H B 457166, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Empresa: METAL-CAR OXICORTE Y PLASMA SL
Administrador Unico
- Carreras Peña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44475 , F 219, S 8, H B 457166, I/A 1 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-08
Empresa: METALURGIA GERMANS CARRERAS SLL
Administrador Unico
- Carreras Peña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43492 , F 96, S 8, H B 430632, I/A 1 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-08
Información de CARRERAS PEÑA CARLOS
Mostramos los datos de CARRERAS PEÑA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS PEÑA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos