CARRERAS OLIVE ISAAC
Informe ejecutivo de CARRERAS OLIVE ISAAC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRERAS OLIVE ISAAC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIMNAS GIMBE SL | Consejero | 04/01/2016 | 10/02/2016 |
GIMNAS GIMBE SL | Consejero Delegado | 04/01/2016 | 10/02/2016 |
GIMNAS GIMBE SL | Consejero | 18/11/2009 | 04/01/2016 |
GIMNAS GIMBE SL | Consejero Delegado | 18/11/2009 | 04/01/2016 |
VINCULACIONES DE CARRERAS OLIVE ISAAC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS OLIVE ISAAC
Empresa: GIMNAS GIMBE SA
Consejero Delegado
- Carreras Olive Isaac
- Olive Ramon Maria
Consejero
- Carreras Codina Joan
- Carreras Olive Isaac
- Olive Ramon Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23726 , F 214, S 8, H B 60964, I/A 13 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Empresa: GIMNAS GIMBE SA
Consejero Delegado
- Carreras Olive Isaac
- Olive Ramon Maria
Consejero
- Carreras Codina Joan
- Carreras Olive Isaac
- Olive Ramon Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23726 , F 214, S 8, H B 60964, I/A 12 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: GIMNAS GIMBE SA
Consejero Delegado
- Carreras Olive Isaac
- Olive Ramon Maria
Consejero
- Carreras Codina Joan
- Carreras Olive Isaac
- Olive Ramon Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23726 , F 214, S 8, H B 60964, I/A 12 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-6-08
Empresa: GIMNAS GIMBE SA
Consejero Delegado
- Carreras Olive Isaac
- Olive Ramon Maria
Consejero
- Carreras Codina Joan
- Carreras Olive Isaac
- Olive Ramon Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23726 , F 213, S 8, H B 60964, I/A 11 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08
Empresa: GIMNAS GIMBE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Carreras Codina Joan
- Carreras Olive Isaac
- Olive Ramon Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23726 , F 213, S 8, H B 60964, I/A 11 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-08
Información de CARRERAS OLIVE ISAAC
Mostramos los datos de CARRERAS OLIVE ISAAC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS OLIVE ISAAC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos