CARRERAS MARTINEZ FELIPE
Informe ejecutivo de CARRERAS MARTINEZ FELIPE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRERAS MARTINEZ FELIPE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA | Apoderado | 29/06/2009 |
VINCULACIONES DE CARRERAS MARTINEZ FELIPE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS MARTINEZ FELIPE
Empresa: SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA
Consejero
- Carreras Martinez Felipe
- GRUP VALLES SA
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41726 , F 43, S 8, H B 245249, I/A 21 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-08
Empresa: INTERDATA PONENT SL
Administrador Unico
- Carreras Martinez Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 197, S 8, H L 11217, I/A 6 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-24-25
Empresa: SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA
Consejero
- Carreras Martinez Felipe
- GRUP VALLES SA
- Salles Rabasa Valentin
- Salles Vancells Alberto
- Salles Vancells Anna
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24081 , F 225, S 8, H B 245249, I/A 19 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-08
Empresa: SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA
Apoderado
- Carreras Martinez Felipe
- Salles Vancells Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24081 , F 225, S 8, H B 245249, I/A 18 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-08
Información de CARRERAS MARTINEZ FELIPE
Mostramos los datos de CARRERAS MARTINEZ FELIPE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS MARTINEZ FELIPE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos