CARRERAS FERNANDEZ MARIA AZUCENA
Informe ejecutivo de CARRERAS FERNANDEZ MARIA AZUCENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRERAS FERNANDEZ MARIA AZUCENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIBEROPTICA MADRID SL | Administrador Unico | 15/07/2013 |
VINCULACIONES DE CARRERAS FERNANDEZ MARIA AZUCENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS FERNANDEZ MARIA AZUCENA
Empresa: FIBEROPTICA APA SL
Liquidador
- Carreras Fernandez Maria Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 31, S 8, H M 514472, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Empresa: FIBEROPTICA APA SL
Administrador Unico
- Carreras Fernandez Maria Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 31, S 8, H M 514472, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Empresa: FIBEROPTICA MADRID SL
Administrador Unico
- Carreras Fernandez Maria Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31286 , F 83, S 8, H M 563132, I/A 1 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-28
Empresa: FIBEROPTICA APA SL
Administrador Unico
- Carreras Fernandez Maria Azucena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 30, S 8, H M 514472, I/A 1 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-28
Información de CARRERAS FERNANDEZ MARIA AZUCENA
Mostramos los datos de CARRERAS FERNANDEZ MARIA AZUCENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS FERNANDEZ MARIA AZUCENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos