CARRERAS AGENJO LUIS FRANCISCO
Informe ejecutivo de CARRERAS AGENJO LUIS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRERAS AGENJO LUIS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEMADIS ESPAÑA AGENCIA DE SUBSCRIPCION SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/09/2018 |
VINCULACIONES DE CARRERAS AGENJO LUIS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS AGENJO LUIS FRANCISCO
Empresa: COSMOS MEDIACION SL
Administrador Unico
- Carreras Agenjo Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4925, L 3833, F 62, S 8, H MA110689, I/A 4 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-175-29
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carreras Agenjo Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4391, L 3300, F 4, S 8, H MA 93811, I/A 6 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-29
Administrador Unico
- Carreras Agenjo Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4391, L 3300, F 3, S 8, H MA 93811, I/A 5 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-29
Administrador Unico
- Carreras Agenjo Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4391, L 3300, F 3, S 8, H MA 93811, I/A 4 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-29
Administrador Unico
- Carreras Agenjo Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4391, L 3300, F 3, S 8, H MA 93811, I/A 3 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-29
Empresa: COSMOS MEDIACION SL
Administrador Unico
- Carreras Agenjo Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4925, L 3833, F 61, S 8, H MA110689, I/A 1 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-29
Empresa: COSMOS MEDIACION SL
Socio Único
- Carreras Agenjo Luis Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4925, L 3833, F 61, S 8, H MA110689, I/A 1 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-29
Información de CARRERAS AGENJO LUIS FRANCISCO
Mostramos los datos de CARRERAS AGENJO LUIS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS AGENJO LUIS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos