CARRERA GONZALEZ VALENTIN
Informe ejecutivo de CARRERA GONZALEZ VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARRERA GONZALEZ VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIERZO PARADISO SL | Administrador Unico | 10/09/2010 | 11/04/2024 |
IBISA TELEVISION SL | Administrador Unico | 21/05/2021 | |
BIERZO PARADISO SL | Socio Unico | 10/03/2009 | 10/03/2009 |
VINCULACIONES DE CARRERA GONZALEZ VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERA GONZALEZ VALENTIN
Empresa: IBISA TELEVISION SL
Administrador Unico
- Carrera Gonzalez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 36, S 8, H SC 3249, I/A 13 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-15
Empresa: BIERZO PARADISO AIE
Administrador Unico
- Carrera Gonzalez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 175, S 8, H SC 45159, I/A 3 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-15
Empresa: BIERZO PARADISO AIE
Administrador Unico
- Carrera Gonzalez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 172, S 8, H SC 45159, I/A 1 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-15
Empresa: PRODUCCIONES LUCINA SL
Socio Único
- Carrera Gonzalez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 1, S 8, H SC 20276, I/A 5 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-15
Información de CARRERA GONZALEZ VALENTIN
Mostramos los datos de CARRERA GONZALEZ VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERA GONZALEZ VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos