CARRERA DE LA HOZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CARRERA DE LA HOZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CARRERA DE LA HOZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RONSARD SA | Administrador Solidario | 02/04/2014 | 19/01/2018 |
DRINKEN J. T. C. SL | Administrador Solidario | 23/05/2013 | 19/01/2018 |
F B BAYONA SL | Administrador Solidario | 19/01/2018 | |
PEÑABEL SL | Administrador Solidario | 19/01/2018 | |
INVERSIONES CARRERA-LOPEZ SL | Liquidador | 06/06/2013 | 06/06/2013 |
INVERSIONES CARRERA-LOPEZ SL | Administrador Unico | 06/06/2013 | |
DRINKEN J. T. C. SL | Administrador Unico | 23/05/2013 |
VINCULACIONES DE CARRERA DE LA HOZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERA DE LA HOZ JOSE ANTONIO
Empresa: RONSARD SA
Administrador Solidario
- Carrera De La Hoz Jose Antonio
- Gonzalez Blanco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710, L 2710, F 86, S 8, H PO 30181, I/A 5 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-36
Empresa: PEÑABEL SL
Administrador Solidario
- Carrera De La Hoz Jose Antonio
- Peña Diaz Maria Victoria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1518, L 1518, F 70, S 8, H PO 12854, I/A 5 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-36
Empresa: DRINKEN J. T. C. SL
Administrador Solidario
- Carrera De La Hoz Jose Antonio
- Carrera Peña Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832, L 2832, F 208, S 8, H PO 32487, I/A 4 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-36
Empresa: F B BAYONA SL
Administrador Solidario
- Carrera De La Hoz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 985, F 15, S 8, H PO 1928, I/A 6 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-36
Empresa: RONSARD SA
Administrador Solidario
- Carrera De La Hoz Jose Antonio
- Gonzalez Blanco Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2710, L 2710, F 86, S 8, H PO 30181, I/A 4 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-36
Empresa: INVERSIONES CARRERA-LOPEZ SL
Liquidador
- Carrera De La Hoz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889, L 2889, F 178, S 8, H PO 33645, I/A 3 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-36
Empresa: INVERSIONES CARRERA-LOPEZ SL
Administrador Unico
- Carrera De La Hoz Jose Antonio
Liquidador
- Carrera De La Hoz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2889, L 2889, F 178, S 8, H PO 33645, I/A 3 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-36
Empresa: DRINKEN J. T. C. SL
Administrador Solidario
- Carrera De La Hoz Jose Antonio
- Carrera Peña Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832, L 2832, F 208, S 8, H PO 32487, I/A 3 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-36
Empresa: DRINKEN J. T. C. SL
Administrador Unico
- Carrera De La Hoz Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832, L 2832, F 208, S 8, H PO 32487, I/A 3 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-36
Información de CARRERA DE LA HOZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CARRERA DE LA HOZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERA DE LA HOZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos