CARREÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO SALVADOR
Informe ejecutivo de CARREÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CARREÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOSDORFER UPRESA RAIL SA | Apoderado Mancomunado | 27/07/2023 | |
MOSDORFER UPRESA RAIL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/07/2023 | |
MOSDORFER UPRESA RAIL SA | Apoderado Solidario | 20/07/2023 |
VINCULACIONES DE CARREÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARREÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO SALVADOR
Empresa: MOSDORFER UPRESA RAIL SA
Apoderado Mancomunado
- Carreño Rodriguez Alejandro Salvador
- Cruzado Ribeyro Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48870 , F 172, S 8, H B 63296, I/A 95 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-08
Empresa: MOSDORFER UPRESA RAIL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carreño Rodriguez Alejandro Salvador
- Cruzado Ribeyro Marco Antonio
Apoderado Solidario
- Carreño Rodriguez Alejandro Salvador
- Cruzado Ribeyro Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44674 , F 180, S 8, H B 63296, I/A 94 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-08
Empresa: MOSDORFER UPRESA RAIL SA
Apoderado Mancomunado
- Carreño Rodriguez Alejandro Salvador
- Rubio Vazquez Jorge Luis
- Rubio Vazquez Jorge Luis
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carreño Rodriguez Alejandro Salvador
- Cruzado Ribeyro Marco Antonio
Apoderado Solidario
- Carreño Rodriguez Alejandro Salvador
- Rubio Vazquez Jorge Luis
- Rubio Vazquez Jorge Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44674 , F 180, S 8, H B 63296, I/A 94 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-08
Empresa: PFISTERER UPRESA SA
Apoderado Solidario
- Carreño Rodriguez Alejandro Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44674 , F 175, S 8, H B 63296, I/A 84 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
Empresa: PFISTERER UPRESA SA
Apoderado Mancomunado
- Carreño Rodriguez Alejandro Salvador
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44674 , F 172, S 8, H B 63296, I/A 72 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-08
Información de CARREÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO SALVADOR
Mostramos los datos de CARREÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARREÑO RODRIGUEZ ALEJANDRO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos