CARREÑO GARCIA VICENTE
Informe ejecutivo de CARREÑO GARCIA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARREÑO GARCIA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIBRITEC ANALITICA SL | Apoderado | 14/11/2018 |
VINCULACIONES DE CARREÑO GARCIA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARREÑO GARCIA VICENTE
Empresa: HIBRITEC ANALITICA SL
Apoderado
- Carreño Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21112 , F 75, S 8, H M 374812, I/A 7 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: GENTECH ANALITICA SL
Liquidador
- Carreño Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33221 , F 27, S 8, H M 597855, I/A 2 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: GENTECH ANALITICA SL
Administrador Unico
- Carreño Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33221 , F 27, S 8, H M 597855, I/A 2 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Empresa: NUCLEOTEX SL
Administrador Unico
- Carreño Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19314 , F 47, S 8, H M 110114, I/A 6 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: HIBRITEC ANALITICA SL
Administrador Unico
- Carreño Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21112 , F 75, S 8, H M 374812, I/A 5 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-28
Empresa: HIBRITEC ANALITICA SL
Administrador Unico
- Carreño Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21112 , F 75, S 8, H M 374812, I/A 4 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Empresa: NUCLEOTEX SL
Administrador Unico
- Carreño Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19314 , F 46, S 8, H M 110114, I/A 5 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Empresa: GENTECH ANALITICA SL
Administrador Unico
- Carreño Garcia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33221 , F 25, S 8, H M 597855, I/A 1 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Información de CARREÑO GARCIA VICENTE
Mostramos los datos de CARREÑO GARCIA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARREÑO GARCIA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos