CARREÑO BADIA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CARREÑO BADIA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARREÑO BADIA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEIS LOGISTICS LLEIDA SL | Administrador Unico | 27/09/2013 | |
SERVEIS LOGISTICS LLEIDA SL | Apoderado | 13/08/2012 |
VINCULACIONES DE CARREÑO BADIA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARREÑO BADIA MARIA TERESA
Empresa: CARTES LLEIDA SL
Apoderado
- Carreño Badia Maria Teresa
- Serrano Ruano Soraya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1176 , F 159, S 8, H L 5908, I/A 13 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-25
Empresa: SERVEIS LOGISTICS LLEIDA SL
Administrador Unico
- Carreño Badia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 162, S 8, H B 185997, I/A 5 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-08
Empresa: SERVEIS LOGISTICS LLEIDA SL
Apoderado
- Carreño Badia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 161, S 8, H B 185997, I/A 4 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-08
Empresa: CARTES LLEIDA SL
Apoderado
- Carreño Badia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 4, S 8, H L 5908, I/A 7 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-25
Información de CARREÑO BADIA MARIA TERESA
Mostramos los datos de CARREÑO BADIA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARREÑO BADIA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos