CARRATALA FRANCES CRISTINA
Informe ejecutivo de CARRATALA FRANCES CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CARRATALA FRANCES CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRATALA ASESORES SLP | Socio Unico | 02/09/2024 | |
CARRATALA ASESORES SLP | Administrador Unico | 02/09/2024 |
VINCULACIONES DE CARRATALA FRANCES CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRATALA FRANCES CRISTINA
Empresa: CARRATALA ASESORES SLP
Administrador Unico
- Carratala Frances Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193260, I/A 1 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-03
Empresa: CARRATALA ASESORES SLP
Socio Único
- Carratala Frances Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193260, I/A 1 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-03
Empresa: MZG ECONOMISTAS SLP
Administrador Unico
- Carratala Frances Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 223, S 8, H A 2182, I/A 10 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-03
Empresa: MZG ECONOMISTAS SLP
Soc.Prof.
- Carratala Frances Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 223, S 8, H A 2182, I/A 9 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-03
Empresa: MZG ECONOMISTAS SLP
Administrador Unico
- Carratala Frances Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 223, S 8, H A 2182, I/A 8 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-03
Empresa: MZG ECONOMISTAS SLP
Socio Único
- Carratala Frances Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3300 , F 223, S 8, H A 2182, I/A 8 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-03
Información de CARRATALA FRANCES CRISTINA
Mostramos los datos de CARRATALA FRANCES CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRATALA FRANCES CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos